KRS 0000345138
NIP8971758212
REGON02114949600000
NazwaBUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDOPOL GW
Data rejestracji 22 gru 2009 (15 lat temu) 22 gru 2009
Data usunięcia 30 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACŁAWICKA, 15/19, WROCŁAW, 53-149, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2009-12-22
2010-02-25
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
39045310400000
Wspólnik
2010-02-25
2013-06-13
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93042300200000
Wspólnik
2013-06-13
2015-12-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02076051100000
Wspólnik
2015-12-01
2019-09-30
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14681245000000
MAREK WOJCIECH SYGUŁA
Prokurent
2010-08-13
2014-06-16
PROKURA ŁĄCZNA
MARZANNA BERNADETA ADAMSKA
Prokurent
2013-06-13
2014-06-16
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ KOSTRZEWA
Prokurent
2013-06-13
2013-10-17
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MIROSŁAW MOTYKA
PREZES ZARZĄDU
2009-12-22
2012-10-04
ROBERT CEMBRZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-22
2010-08-13
MARZANNA ADAMSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-22
2013-06-13
ANDRZEJ KOSTRZEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-22
2011-05-24
ANDRZEJ KOSTRZEWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-24
2013-06-13
JAROSŁAW ADAM KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2019-09-30
KAROL PAWEŁ ANTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-31
2013-06-13
MARCIN KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2015-12-01
2009-12-22
2010-02-04
SZEWCA, 74, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA
2010-02-04
2010-02-25
SZEWSKA, 74, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie