KRS 0000344377
NIP5342436499
REGON14217468400000
NazwaMAWEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAWEY
Data rejestracji 16 gru 2009 (15 lat temu) 16 gru 2009
Data usunięcia 13 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5342436499
data rejestracji 14 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #920 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMARCIN WEJTKO
Wspólnik
2009-12-16
2014-06-13
8 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000 PLN
MACIEJ PLUTA
Wspólnik
2010-04-30
2019-11-13
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
Wspólnik
2010-04-30
2015-10-29
8 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ
IWONA TERESA WIELGO RAKOCZY
Wspólnik
2015-10-29
2018-10-19
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ
MACIEJ STANISŁAW PLUTA
Prokurent
2018-10-19
2019-01-02
PROKURA SAMOISTNA
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
Likwidator
2019-01-02
2019-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
VICE-PREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2018-10-19
MARCIN WEJTKO
PREZES ZARZĄDU
2009-12-16
2014-06-13
MACIEJ PLUTA
VICE-PREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2018-10-19
2009-12-16
2019-01-02
MAWEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-16
2014-06-13
MAZURSKA, 14, KOMORÓW, 05-806, KOMORÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie