KRS 0000386126
NIP8992717750
REGON02152816000000
NazwaPR&M CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPR&M CENTER
Data rejestracji 17 maj 2011 (13 lat temu) 17 maj 2011
Data usunięcia 17 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICKA, 39, OPOLE, 45-061, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992717750
data rejestracji 01 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWIWONA TERESA WIELGO RAKOCZY
Beneficjent
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
reprezentant
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
Wspólnik
2011-05-17
2017-11-03
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MACIEJ STANISŁAW PLUTA
Wspólnik
2011-05-17
2018-10-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
IWONA TERESA WIELGO RAKOCZY
Wspólnik
2017-11-03
2020-12-17
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.050,00 ZŁ
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
Prokurent
2018-10-24
2020-12-17
PROKURA SAMOISTNA
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
Likwidator
2019-09-18
2020-12-17
IWONA TERESA WIELGO RAKOCZY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ STANISŁAW PLUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-17
2018-10-24
MACIEJ STANISŁAW PLUTA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-24
2019-09-18
JACEK GRZEGORZ RAKOCZY
PREZES ZARZĄDU
2011-05-17
2018-10-24
2011-05-17
2019-09-18
PR&M CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-17
2014-11-07
ZWYCIĘSKA, 46, WROCŁAW, 53-033, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie