KRS 0000340669
NIP6692488178
REGON32074872000000
NazwaAUTO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO GRUPA
Data rejestracji 30 paź 2009 (15 lat temu) 30 paź 2009
Data usunięcia 03 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 86, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMACIEJ TOMASZ GAJKOWSKI
Wspólnik
2016-06-29
2019-02-18
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,-ZŁOTYCH
MARCIN PIOTR ZIMMERMANN
Wspólnik
2019-02-18
2020-04-03
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,-ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-10-30
2010-04-28
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
32026445800000
MARCIN RUDZICKI
Wspólnik
2010-04-28
2012-01-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 5.000,00 ZŁ.
JACEK JAN RAŹNIACZYK
Wspólnik
2012-01-12
2014-03-24
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,- ZŁOTYCH
IZABELA MARIA DARGACZ
Wspólnik
2014-03-24
2015-04-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,- ZŁOTYCH
JAN PORTKA
Wspólnik
2015-04-29
2015-09-02
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
TOMASZ WENDT
Wspólnik
2015-09-02
2016-06-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ SEBASTIAN CHMIELARZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2014-03-24
MAREK KOŃKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2014-03-24
MARCIN ADAM RUDZICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2014-03-24
LESZEK ANDRZEJ MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2014-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RENATA LUCYNA KOŃKA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-30
2012-01-12
IZABELA MARIA DARGACZ
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2015-04-29
JAN PORTKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2015-09-02
TOMASZ WENDT
PREZES ZARZĄDU
2015-09-02
2016-06-29
MACIEJ TOMASZ GAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2019-02-18
2009-10-30
2012-01-12
SPASOWSKIEGO, 2, KOSZALIN, 75-451, KOSZALIN, POLSKA
2012-01-12
2015-09-02
KOŚCIUSZKI, 5A, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie