KRS 0000461374
NIP1251620864
REGON14665877500000
NazwaCHARITY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHARITY MEDIA
Data rejestracji 08 maj 2013 (11 lat temu) 08 maj 2013
Data usunięcia 19 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251620864
data rejestracji 01 cze 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNALEKSANDRA JANKOWSKA
Wspólnik
2013-05-08
2017-07-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 ZŁOTYCH
GRAŻYNA BEATA OWCZARCZYK
Wspólnik
2013-05-08
2017-07-14
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁOTYCH
MACIEJ TOMASZ GAJKOWSKI
Wspólnik
2017-07-14
2018-11-20
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ
STEPAN OLEINYK
Wspólnik
2018-11-20
2020-10-19
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA JANKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-08
2017-07-14
GRAŻYNA BEATA OWCZARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-08
2017-07-14
MACIEJ TOMASZ GAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-14
2018-11-20
STEPAN OLEINYK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-20
2020-10-19
2013-05-08
2017-07-14
WRZOSOWA, 40, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
2017-07-14
2019-06-26
PL. KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie