KRS 0000372447
NIP5833118219
REGON22114379000000
Nazwa"INVEST CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVEST CAR
Data rejestracji 07 gru 2010 (14 lat temu) 07 gru 2010
Data usunięcia 21 mar 2022 21 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODBIELAŃSKA, 18, GDAŃSK, 80-851, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWJUSTYNA KOLEŚNIK KIJEWSKA
Kurator
2020-03-25
2022-03-21
PIOTR JAN CHMIELARZ
Wspólnik
2010-12-07
2015-01-19
90 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 9.000,- ZŁOTYCH
RYSZARD JAN REKOWSKI
Wspólnik
2010-12-07
2012-12-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,- ZŁOTYCH
PAWEŁ SEBASTIAN CHMIELARZ
Wspólnik
2012-12-03
2015-01-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-01-19
2015-08-04
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10.000,- ZŁOTYCH
32064158200000
MARIUSZ BORKOWSKI
Wspólnik
2015-08-04
2022-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,- ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR JAN CHMIELARZ
PREZES ZARZĄDU
2010-12-07
2015-01-19
SŁAWOMIR ALEKSANDER ŁUCZKÓW
PREZES ZARZĄDU
2015-01-19
2015-10-06
MICHAŁ MAREK STRACH
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2019-04-03
2010-12-07
2015-08-04
LITEWSKA, 3, GDAŃSK, 80-719, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie