KRS 0000338193
NIP6342734783
REGON24133180700000
NazwaDRESS FOR SUCCESS POLAND - STRÓJ DLA SUKCESU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDRESS FOR SUCCESS POLAND - STRÓJ DLA SUKCESU
Data rejestracji 30 wrz 2009 (15 lat temu) 30 wrz 2009
Data usunięcia 27 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 3-GO MAJA, 36, KATOWICE, 40-097, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342734783
data rejestracji 01 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDOROTA EWA STASIKOWSKA WOŹNIAK
Likwidator
2019-09-05
2020-05-27
ELA WANDA KWAŚNICKA
Likwidator
2019-09-05
2020-05-27
JOANNA ALEKSANDRA KARZEŁEK
Likwidator
2019-09-05
2020-05-27
FAUSTYNA MARIA STOWSKA SZLACHTA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2010-07-19
KRYSTYNA MARIA LISIECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-19
2020-05-27
GABRIELA CHROMIK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-10
2020-05-27
KATARZYNA ANNA FRANCZAK DURCZOK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-10
2016-08-22
BARBARA BOBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2015-07-10
ALEKSANDRA PODGÓRNIAK MUSIL
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2015-07-10
ANNA PATRYCJA TEJS
Członek Organu Nadzoru
2016-08-22
2020-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO DYREKTOR LUB JEGO DWÓCH ZASTĘPCÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DOROTA EWA STASIKOWSKA WOŹNIAK
DYREKTOR
2009-09-30
2019-09-05
MARIA JADWIGA GUCWA ROSIK
WICEDYREKTOR
2009-09-30
2010-07-19
LIDIA IWONA MIKITA
SEKRETARZ
2009-09-30
2010-07-19
LIDIA IWONA MIKITA
ZASTĘPCA DYREKTORA DS.ADMINISTRACYJNYCH
2010-07-19
2018-08-08
IZABELA MARZENA JAGOSZ
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OPERACYJNYCH
2010-07-19
2015-01-19
IWONA MAŁGORZATA WOŹNIAK BAGIŃSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
2012-11-30
2015-01-19
EDYTA WALĘCIAK SKÓRKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
2012-11-30
2016-04-08
JOANNA ALEKSANDRA KARZEŁEK
ZASTĘPCA DYREKTORA DS.FINANSOWYCH
2015-07-10
2019-09-05
KATARZYNA ANNA FRANCZAK DURCZOK
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PRAWNYCH
2016-08-22
2018-08-08
BOGUSŁAWA HENRYKA PRZYBYLAK
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
2010-07-19
2015-07-10
2009-09-30
2019-09-05
DRESS FOR SUCCESS POLAND - STRÓJ DLA SUKCESU
2009-09-30
2010-07-19
STAWOWA, 10, KATOWICE, 40-095, KATOWICE, POLSKA
2010-07-19
2010-09-29
E.IMIELI, 14, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie