KRS 0000333494
NIP9542680875
REGON24126644100000
NazwaBODYHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBODYHELP
Data rejestracji 21 lip 2009 (15 lat temu) 21 lip 2009
Data usunięcia 23 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 227, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAZBIGNIEW MIROSŁAW PETLIC
Wspólnik
2009-07-21
2011-08-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
MICHAŁ MIROSŁAW PETLIC
Wspólnik
2011-08-24
2021-09-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
WOJCIECH ZBIGNIEW PETLIC
Wspólnik
2011-08-24
2021-09-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW MIROSŁAW PETLIC
PREZES ZARZĄDU
2009-07-21
2021-09-23
2009-07-21
2011-10-04
WITA STWOSZA, 2, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
TW4060014024313
2022-05-30
2022-06-08
12870.57 PLN
TW4060014024313
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024312
2022-05-30
2022-06-08
6788.02 PLN
TW4060014024312
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024311
2022-05-30
2022-06-08
4498.1 PLN
TW4060014024311
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024318
2022-05-30
2022-06-08
462.31 PLN
TW4060014024318
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024314
2022-05-30
2022-06-08
1057.95 PLN
TW4060014024314
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024315
2022-05-30
2022-06-08
1705.42 PLN
TW4060014024315
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024317
2022-05-30
2022-06-08
383.5 PLN
TW4060014024317
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024316
2022-05-30
2022-06-08
3037.15 PLN
TW4060014024316
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060014024319
2022-05-30
2022-06-08
993.26 PLN
TW4060014024319
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie