KRS 0000186317
NIP9542466047
REGON27816025400000
NazwaOKAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOKAY POLSKA
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 01 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 227, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJOKAY S.R.O.
Wspólnik
2004-01-26
2006-04-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
OKAY HOLDING A.S.
Wspólnik
2006-04-10
2010-12-29
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁ
OKAY S.R.O.
Wspólnik
2010-12-29
2014-09-10
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁ
JENA - NÁBYTEK S.R.O.
Wspólnik
2014-09-10
2015-04-01
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000.00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JINDRICH ZIVOTSKY
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2011-08-24
RADEK ŘEZÁČ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-24
2014-06-10
JINDŘICH ŽIVOTSKÝ
PREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2015-04-01
2004-01-26
2004-07-01
GENERAŁA SOWIŃSKIEGO JÓZEFA LONGINA, 46, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie