KRS 0000608017
NIP9542763420
REGON36398763400000
NazwaBODYPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBODYPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 mar 2016 (9 lat temu) 18 mar 2016
Data usunięcia 12 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZBOŻOWA, 42B, KATOWICE, 40-659, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWOJCIECH ZBIGNIEW PETLIC
Wspólnik
2016-03-18
2022-08-04
MICHAŁ MIROSŁAW PETLIC
Wspólnik
2016-03-18
2024-07-12
ZBIGNIEW MIROSŁAW PETLIC
Wspólnik
2022-08-04
2024-07-12
ZBIGNIEW MIROSŁAW PETLIC
Beneficjent
MICHAŁ MIROSŁAW PETLIC
Beneficjent
ZBIGNIEW MIROSŁAW PETLIC
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ZBIGNIEW MIROSŁAW PETLIC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ MIROSŁAW PETLIC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ BODYPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, KTÓRĄ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU WOJCIECH PETLIC. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-18
2024-07-12
36226087000000
2016-03-18
2016-09-16
UL. GRANICZNA, 61C, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA
GKm 21/20
2022-09-23
2022-10-12
20940.57 PLN
VII GC 3104/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka Kancelaria Komornicza nr XIII w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie