KRS 0000332845
NIP5833076171
REGON22083838800000
NazwaTDE POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTDE POLAND -
Data rejestracji 10 lip 2009 (15 lat temu) 10 lip 2009
Data usunięcia 03 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWVIACHESLAV SMUROV
Likwidator
2014-04-08
2015-06-03
JAN KACZMAREK
Kurator
2014-01-24
2014-04-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM HANDLOWE "EUROPA" Z SIEDZIBĄ W MIEŚCIE KALININGRAD, FEDERACJA ROSYJSKA
Wspólnik
2009-07-10
2014-01-10
20 UDZIAŁÓW, 20.000,00 ZŁOTYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWE CENTRUM FINANSOWE "EUROPA" Z SIEDZIBĄ W MIEŚCIE KALININGRAD, FEDERACJA ROSYJSKA
Wspólnik
2009-07-10
2014-01-10
25 UDZIAŁÓW, 25.000,00 ZŁOTYCH
PAVEL LYSKOV
Wspólnik
2009-07-10
2015-06-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
VADIM BYKASOV
Wspólnik
2009-07-10
2015-06-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VIACHESLAV SMUROV
PREZES ZARZĄDU
2009-07-10
2014-04-08
2009-07-10
2014-04-08
TDE POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie