KRS 0000331444
NIP9452076147
REGON12041751400000
Nazwa"MELISSA" PIASECKA - FELPEL SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MELISSA" PIASECKA - FELPEL
Data rejestracji 15 cze 2009 (15 lat temu) 15 cze 2009
Data usunięcia 12 mar 2015 12 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 179, MASZKOWICE, 33-390, ŁĄCKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIAGATA MAŁGORZATA PIASECKA FELPEL
Wspólnik
2009-06-15
2014-03-20
SYLWIA MARIA ŁABĘDŹ
Wspólnik
2009-06-15
2009-08-24
KRZYSZTOF RYSZARD FELPEL
Wspólnik
2009-08-24
2014-03-20
RAFAŁ LESZKO
Wspólnik
2014-03-20
2015-03-12
KAZIMIERA KOZICKA
Wspólnik
2014-03-20
2015-03-12
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 20.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH , KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE .
AGATA MAŁGORZATA PIASECKA FELPEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-06-15
2014-03-20
SYLWIA MARIA ŁABĘDŹ
Członek Organu Reprezentacji
2009-06-15
2009-08-24
KRZYSZTOF RYSZARD FELPEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-24
2014-03-20
KAZIMIERA KOZICKA WRONA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-20
2015-03-12
RAFAŁ LESZKO
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-20
2015-03-12
2009-06-15
2009-06-17
"MELISSA" PIASECKI - FELPEL SPÓŁKA JAWNA
2009-06-15
2014-01-17
STRZELCÓW, 14, KRAKÓW, 31-422, KRAKÓW, POLSKA
2014-01-17
2014-03-20
ŚLIWKOWA, 4, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie