KRS 0000184626
NIP7370004169
REGON49001956300000
NazwaAPTEKA MGR FARM. MARIA SZERŁOMSKA, LESZKO I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAPTEKA MGR FARM. MARIA SZERŁOMSKA, LESZKO I S-KA
Data rejestracji 29 gru 2003 (21 lat temu) 29 gru 2003
Data usunięcia 28 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, 14, MSZANA DOLNA, 34-730, MSZANA DOLNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email APISAPTEKA@OP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA SZERŁOMSKA
Wspólnik
2003-12-29
2016-03-14
STANISŁAWA BARBARA DZIADKOWIEC
Wspólnik
2003-12-29
2016-03-14
PIOTR SZERŁOMSKI
Wspólnik
2003-12-29
2004-02-06
STANISŁAW TADEUSZ DZIADKOWIEC
Wspólnik
2003-12-29
2016-03-14
RAFAŁ ANDRZEJ LESZKO
Wspólnik
2016-03-14
2016-09-28
KRZYSZTOF ROBERT LEDNIOWSKI
Wspólnik
2016-03-14
2016-09-28
KAZIMIERA KOZICKA WRONA
Wspólnik
2016-03-14
2016-09-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 20.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
PIOTR SZERŁOMSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-29
2004-02-06
STANISŁAW TADEUSZ DZIADKOWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-29
2016-03-14
MARIA SZERŁOMSKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-29
2016-03-14
STANISŁAWA BARBARA DZIADKOWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2003-12-29
2016-03-14
KRZYSZTOF ROBERT LEDNIOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-14
2016-09-28
KAZIMIERA KOZICKA WRONA
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-14
2016-09-28
RAFAŁ ANDRZEJ LESZKO
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-14
2016-09-28
2003-12-29
2016-03-14
APTEKA MGR FARM.MARIA SZERŁOMSKA I SP-KA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie