KRS 0000406855
NIP6443499409
REGON24282477100000
NazwaFAR-MED AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFAR-MED AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 gru 2011 (13 lat temu) 30 gru 2011
Data usunięcia 09 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚLIWKOWA, 4, KRAKÓW, 31-903, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHKRZYSZTOF RYSZARD FELPEL
Beneficjent
KRZYSZTOF RYSZARD FELPEL
reprezentant
Wspólnik
2011-12-30
2024-09-09
24278180800000
ADAM ZDZISŁAW ZAMORA
Wspólnik
2011-12-30
2013-02-12
KRZYSZTOF RYSZARD FELPEL
Wspólnik
2013-02-12
2024-09-09
KRZYSZTOF RYSZARD FELPEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI FAR-MED AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ FAR-MED AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: KRZYSZTOF FELPEL - PREZES ZARZĄDU AGATA PIASECKA - FELPEL - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-30
2024-09-09
24278180800000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2970 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2970 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 2970 |
Aktywa razem | 2970 |
B. Aktywa obrotowe | 2970 |
2011-12-30
2013-02-12
BACZYŃSKIEGO, 12, SOSNOWIEC, 41-203, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie