KRS 0000331137
NIP5842676953
REGON22081018300000
Nazwa"MIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIRA
Data rejestracji 05 cze 2009 (15 lat temu) 05 cze 2009
Data usunięcia 29 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYTOWSKA, 4, GDAŃSK, 80-328, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #301 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWJANUSZ JÓZEF BARAN
Wspólnik
2009-06-05
2013-11-29
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
WOJCIECH PAWEŁ ZAWADZKI
Wspólnik
2009-06-05
2013-11-29
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MOHAMMED AL-KHAFAGI
Wspólnik
2009-06-05
2013-11-29
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
HUSAM KHALIL
Wspólnik
2009-06-05
2013-11-29
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.600,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
AHMED SALEH
Wspólnik
2009-06-05
2013-11-29
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.600,00 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
MHD ALSAWAF
Wspólnik
2009-06-05
2013-11-29
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
JANUSZ JÓZEF BARAN
Likwidator
2011-10-03
2013-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
WOJCIECH PAWEŁ ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-05
2011-10-03
2009-06-05
2011-10-03
"MIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie