KRS 0000149124
REGON19182453700000
Nazwa"ORLIK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaORLIK
Data rejestracji 10 lut 2003 (22 lata temu) 10 lut 2003
Data usunięcia 09 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOPOLOWA, 8, GDAŃSK, 80-255, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 120000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji120
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6420 TELEKOMUNIKACJA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADARIUSZ CYCKOWSKI
Likwidator
2007-06-21
2008-09-09
JACEK ALEKSANDER MERKEL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2008-09-09
MIROSŁAWA SZAKUN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2008-09-09
JANUSZ JÓZEF BARAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2008-09-09
WIESŁAW BRONISŁAW MERKEL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2008-09-09
JADWIGA MARIA MERKEL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2008-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
MOHAMMED AL-KHAFAGI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-10
2007-06-21
2003-02-10
2007-06-21
"ORLIK" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie