KRS 0000329796
NIP5222915429
REGON14178844400000
NazwaHABB EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHABB EUROPA
Data rejestracji 18 maj 2009 (15 lat temu) 18 maj 2009
Data usunięcia 17 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GIERDZIEJEWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6290000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222915429
data rejestracji 08 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGIOVANNI BATTISTA BARRA
Beneficjent
IRINA BARRA
Beneficjent
GIOVANNI BATTISTA BARRA
zgłaszający - wspólnik spółki
SERGEJ MIGITS
Beneficjent
1977-12-24
ANGELO SANDRI
Wspólnik
2009-05-18
2009-06-02
6.190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.190.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-06-02
2020-10-05
6.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.290.000 ZŁOTYCH
14026152200000
Wspólnik
2020-10-05
2020-12-17
6.289 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.289.000,00 ZŁ
38579798000000
AGNIESZKA HAWRYLECKA SOJCZYŃSKA
Prokurent
2009-11-17
2010-03-19
SAMOISTNA
GIOVANNI BATTISTA BARRA
Prokurent
2013-11-21
2020-12-17
PROKURA SAMOISTNA
GIOVANNI BATTISTA BARRA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK GB BARRA SPÓŁKA JAWNA W WARSZAWIE (KRS 914481)
IRINA BARRA
Beneficjent
WSPÓLNIK GB BARRA SPÓŁKA JAWNA W WARSZAWIE (KRS 914481)
SERGEJ MIGITS
Beneficjent
WSPÓLNIK GB BARRA SPÓŁKA JAWNA W WARSZAWIE (KRS 914481)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
GIOVANNI BATTISTA BARRA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-18
2013-11-21
IRINA BARRA
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-11-25
2020-12-17
2009-05-18
2009-11-17
ANGELO SANDRI S.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie