KRS 0000870946
NIP5222915429
REGON14178844400000
NazwaG.BARRA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaG.BARRA
Data rejestracji 01 gru 2020 (4 lata temu) 01 gru 2020
Data usunięcia 10 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KAZIMIERZA GIERDZIEJEWSKIEGO, 7/HALA272, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEGIOVANNI BATTISTA BARRA
Beneficjent
GIOVANNI BATTISTA BARRA
zgłaszający - wspólnik spółki
SERGEJ MIGITS
Beneficjent
1977-12-24
IRINA BARRA
Beneficjent
Wspólnik
2020-12-01
2021-03-02
38719164900000
Wspólnik
2020-12-01
2021-06-10
38579798000000
GIOVANNI BATTISTA BARRA
Wspólnik
2021-03-02
2021-06-10
GIOVANNI BATTISTA BARRA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK GB BARRA SPÓŁKA JAWNA W WARSZAWIE (KRS 914481)
SERGEJ MIGITS
Beneficjent
WSPÓLNIK GB BARRA SPÓŁKA JAWNA W WARSZAWIE (KRS 914481)
IRINA BARRA
Beneficjent
WSPÓLNIK GB BARRA SPÓŁKA JAWNA W WARSZAWIE (KRS 914481)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE UPRAWNIONYM JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST GB EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU GB EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ IRINA BARRA I GIOVANNI BATTISTA BARRA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-01
2021-03-02
38719164900000
GIOVANNI BATTISTA BARRA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-02
2021-06-10
2020-12-01
2021-03-02
GB EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie