KRS 0000329425
NIP1070013913
REGON14187025200000
NazwaSTANNAH STAIRLIFTS LIMITED (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTANNAH STAIRLIFTS LIMITED (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSTANNAH STAIRLIFTS LIMITED PRIVATE LIMITED PRIVATE LIMITED
Data rejestracji 19 maj 2009 (15 lat temu) 19 maj 2009
Data usunięcia 29 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego WATT CLOSE, EAST PORTWAY, ANDOVER, SP10 3SD, ANDOVER, HAMPSHIRE, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJNICHOLAS DAVID STANNAH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-05-19
2011-10-26
PETER GILBERT
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-10-26
2012-11-08
EDWIN MARK WEST
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-11-08
2017-06-28
ZUZANA WEST
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-11-08
2017-06-28
STEVEN ANTHONY FOSTER
Likwidator
2017-06-28
2018-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z DYREKTORÓW POSIADA INDYWIDUALNE WYKONAWCZE UPRAWNIENIE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W KAŻDEJ SPRAWIE
ALASTAIR DAVID STANNAH
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2009-05-19
2018-06-29
ALAN NEIL STANNAH
DYREKTOR
2009-05-19
2018-06-29
JONATHAN NEIL STANNAH
DYREKTOR
2009-05-19
2018-06-29
PATRICK GORDON STANNAH
DYREKTOR
2009-05-19
2018-06-29
PETER GILBERT
DYREKTOR DS. MARKETINGU
2009-05-19
2018-06-29
MICHAEL HOWE
DYREKTOR WSPÓŁZARZĄDZAJĄCY
2009-05-19
2018-06-29
BRIAN LESLIE STANNAH
DYREKTOR
2009-05-19
2018-06-29
DEBORAH LEE COVENEY
DYREKTOR FINANSOWY
2009-05-19
2018-06-29
TIMOTHY ANDREW EAGLES
DYREKTOR WSPÓŁZARZĄDZAJĄCY
2009-05-19
2018-06-29
NICHOLAS DAVID STANNAH
DYREKTOR
2012-01-19
2018-06-29
2009-05-19
2017-06-28
STANNAH STAIRLIFTS LIMITED (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2009-05-19
2017-11-23
STANNAH STAIRLIFTS LIMITED, SPÓŁKA AKCYJNA
2009-05-19
2010-01-14
FABRYCZNA, 16/22, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
2010-01-14
2013-01-15
POMORSKA, 29, WARSZAWA, 03-101, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-15
2017-06-28
HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-19
2017-11-23
WATT CLOSE, EAST PORTWAY, ANDOVER, SP10 3SD, ANDOVER, HAMPSHIRE, W.BRYTANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie