KRS 0000327268
NIP7123159658
REGON06046109400000
NazwaABMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaABMBUD
Data rejestracji 02 kwi 2009 (15 lat temu) 02 kwi 2009
Data usunięcia 31 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RADZIWIŁŁOWSKA, 5, LUBLIN, 20-080, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 108500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123159658
data rejestracji 16 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMARTA AGNIESZKA MITURSKA SZALAK
Wspólnik
2009-04-02
2013-04-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ.
BOGDAN ANTONI ŁAKOMSKI
Wspólnik
2009-04-02
2013-04-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ.
PAWEŁ MARCIN KRZEWSKI
Wspólnik
2009-04-02
2013-04-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ.
Wspólnik
2012-03-27
2019-12-31
217 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.500,00 ZŁ
43089612400000
BOGDAN ANTONI ŁAKOMSKI
Prokurent
2009-11-13
2019-12-31
ODDZIELNA
MARTA AGNIESZKA MITURSKA SZALAK
Prokurent
2009-11-13
2019-12-31
ODDZIELNA
PAWEŁ MARCIN KRZEWSKI
Prokurent
2009-11-13
2019-12-31
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWA PANASIUK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-02
2019-12-31
NORBERT MICHAŁ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-02
2009-11-13
2009-04-02
2019-12-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-02
2019-12-31
ABMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-02
2019-12-31
RADZIWIŁŁOWSKA, 5, LUBLIN, 20-080, LUBLIN, POLSKA
2019-10-18
2019-12-31
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-04-02
2019-12-31
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2009-04-02
2019-12-31
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2009-04-02
2019-12-31
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2009-04-02
2019-12-31
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2009-04-02
2019-12-31
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2009-04-02
2019-12-31
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie