KRS 0000051446
REGON43230504400000
NazwaBIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH DARIUSZ KASPRZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH DARIUSZ KASPRZAK I SPÓŁKA
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 18 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 74, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7440Z REKLAMAEWA JOLANTA KOTYŁŁO
Wspólnik
2001-10-11
2003-11-15
DARIUSZ KRZYSZTOF KASPRZAK
Wspólnik
2001-10-11
2005-07-18
PAWEŁ MARCIN KRZEWSKI
Wspólnik
2001-10-11
2005-07-18
DARIUSZ KRZYSZTOF KASPRZAK
Likwidator
2005-06-09
2005-07-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ODDZIELNIE
EWA JOLANTA KOTYŁŁO
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-11
2003-11-15
DARIUSZ KRZYSZTOF KASPRZAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-11
2005-06-09
PAWEŁ MARCIN KRZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-11
2005-06-09
2001-10-11
2003-11-15
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH EWA KOTYŁŁO I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
2003-11-15
2005-06-09
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH DARIUSZ KASPRZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
2001-10-11
2002-02-28
1 MAJA, 31, LUBLIN, 20-410, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie