KRS 0000266190
NIP5632299450
REGON06018599000000
NazwaBPMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBPMBUD
Data rejestracji 18 paź 2006 (18 lat temu) 18 paź 2006
Data usunięcia 07 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KUPIECKI, 12, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 336000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5632299450
data rejestracji 18 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #744 REKLAMAMARTA AGNIESZKA MITURSKA SZALAK
Prokurent
2006-10-18
2021-05-07
ODDZIELNA
BOGDAN ANTONI ŁAKOMSKI
Prokurent
2006-10-18
2021-05-07
ODDZIELNA
PAWEŁ MARCIN KRZEWSKI
Prokurent
2006-10-18
2021-05-07
ODDZIELNA
MARTA AGNIESZKA MITURSKA SZALAK
Wspólnik
2006-10-18
2020-12-16
224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.000,00 ZŁ
BOGDAN ANTONI ŁAKOMSKI
Wspólnik
2006-10-18
2020-12-16
224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.000,00 ZŁ
PAWEŁ MARCIN KRZEWSKI
Wspólnik
2006-10-18
2020-12-16
224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-12-16
2021-05-07
672 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 336.000,00 ZŁ
43089612400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
NORBERT MICHAŁ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-29
2010-01-28
EWA ANDRZEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-18
2021-03-19
EWA ANDRZEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2021-04-14
2021-05-07
NORBERT MICHAŁ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-18
2007-08-01
NORBERT MICHAŁ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-28
2008-05-23
2006-10-18
2021-03-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-18
2021-03-19
BPMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-18
2008-05-23
LWOWSKA, 13, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2008-05-23
2021-03-19
PLAC KUPIECKI, 12, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie