KRS 0000325911
NIP5252451271
REGON14181137300000
NazwaBIO FUTURE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO FUTURE POLSKA
Data rejestracji 18 mar 2009 (16 lat temu) 18 mar 2009
Data usunięcia 05 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 93000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWOJCIECH RYTEL
Wspólnik
2009-03-18
2017-05-05
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ OLAF CZEMIER WOŁONCIEJ
Wspólnik
2009-03-18
2017-05-05
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000 ZŁOTYCH
KLAUS PETER SCHRENZER
Wspólnik
2009-03-18
2017-05-05
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000 ZŁOTYCH
1963-03-05
PIOTR BARTŁOMIEJ KULCZYCKI
Likwidator
2010-08-20
2010-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA ORAZ PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, TO JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW KABULSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-18
2010-08-20
MICHAŁ NIESTĘPSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-29
2014-08-19
KRZYSZTOF WACŁAW STEFANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-08-19
2017-05-05
2009-03-18
2010-08-20
BIO FUTURE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-20
2010-11-29
BIO FUTURE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2009-03-18
2010-08-20
PL. PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2010-08-20
2011-08-24
SOLEC, 38, WARSZAWA, 00-394, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-24
2015-07-22
WIELICKA, 38, WARSZAWA, 02-657, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie