KRS 0000322508
NIP5891954079
REGON22073756900000
NazwaARIEN P. JURCZAK I WSPÓŁNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaARIEN P. JURCZAK I WSPÓŁNICY
Data rejestracji 30 sty 2009 (16 lat temu) 30 sty 2009
Data usunięcia 22 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5891954079
data rejestracji 30 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 cze 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMARZENA MARIA CHMIELEWSKA
Wspólnik
2009-01-30
2010-01-25
WOJCIECH STANISŁAW CIURZYŃSKI
Wspólnik
2009-01-30
2016-12-08
PAWEŁ RADOSŁAW JURCZAK
Wspólnik
2009-01-30
2023-06-22
PATRYCJA JURCZAK
Wspólnik
2016-12-08
2023-06-22
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
PAWEŁ RADOSŁAW JURCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2009-01-30
2023-06-22
WOJCIECH STANISŁAW CIURZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-01-30
2017-05-19
MARZENA MARIA CHMIELEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-01-30
2010-01-25
PATRYCJA JURCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-19
2023-06-22
2009-01-30
2009-08-17
TELESFORA, 6, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
2009-08-17
2019-09-25
BOHATERÓW MONTE CASSINO, 63, SOPOT, 81-767, SOPOT, POLSKA
GKm 28/21
2021-12-24
2023-06-15
2895.34 PLN
XVI GC 6787/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder Kancelaria Komornicza nr III w Sopocie
GKm 61/21
2022-03-24
2024-06-07
4828.14 PLN
VI GNc 578/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Agnieszka Ewa Golian-Maryńczak Kancelaria Komornicza nr IV w Sopocie
Km 312/22
2023-05-27
2024-01-04
20272.15 PLN
I C 55/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk Kancelaria Komornicza nr XXIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie