KRS 0000322194
NazwaLICH WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLICH WIND
Data rejestracji 26 sty 2009 (16 lat temu) 26 sty 2009
Data usunięcia 21 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOKOSOWA, 19, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJLUCJAN MAREK DERESIŃSKI
Wspólnik
2009-01-26
2012-09-11
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49900,00 ZŁOTYCH
OLGA OBUKHOVA
Wspólnik
2012-09-11
2013-02-21
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49900,00 ZŁ
KRZYSZTOF DARIUSZ JAWORSKI
Likwidator
2012-03-06
2012-09-11
OLGA OBUKHOVA
Likwidator
2012-09-11
2013-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, 2)W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PROKURENTA WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI 3)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LUCJAN MAREK DERESIŃSKI
PREZES
2009-01-26
2012-03-06
2009-01-26
2012-03-06
LICH WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie