KRS 0000295955
NIP9291793055
REGON08024214600000
NazwaSOSNA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOSNA WIND
Data rejestracji 27 gru 2007 (17 lat temu) 27 gru 2007
Data usunięcia 24 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 33, ZIELONA GÓRA, 65-077, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMLUCJAN MAREK DERESIŃSKI
Wspólnik
2007-12-27
2012-10-15
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49900,00ZŁ
OLGA OBUKHOVA
Wspólnik
2012-10-15
2013-01-23
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49900,00 ZŁ
LUCJAN MAREK DERESIŃSKI
Wspólnik
2013-01-23
2013-01-24
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49900,00 ZŁ
KRZYSZTOF DARIUSZ JAWORSKI
Likwidator
2012-03-07
2012-10-15
OLGA OBUKHOVA
Likwidator
2012-10-15
2013-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1.W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, 2.W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF DARIUSZ JAWORSKI
PREZES
2007-12-27
2012-03-07
2007-12-27
2012-03-07
SOSNA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie