KRS 0000311954
NazwaENERGY FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGY FIELDS
Data rejestracji 29 sie 2008 (16 lat temu) 29 sie 2008
Data usunięcia 15 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOKOSOWA, 19, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄLUCJAN MAREK DERESIŃSKI
Wspólnik
2008-08-29
2012-09-13
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.900,00 ZŁOTYCH
OLGA OBUKHOVA
Wspólnik
2012-09-13
2013-02-15
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49900,00 ZŁ
LUCJAN MAREK DERESIŃSKI
Wspólnik
2013-02-15
2013-02-15
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.900, 00 ZŁ
KRZYSZTOF DARIUSZ JAWORSKI
Likwidator
2012-03-06
2012-09-13
OLGA OBUKHOVA
Likwidator
2012-09-13
2013-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LUCJAN MAREK DERESIŃSKI
PREZES
2008-08-29
2012-03-06
2008-08-29
2012-03-06
ENERGY FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie