KRS 0000315967
NIP9591831446
REGON26024077700000
NazwaCENTERMED KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTERMED KIELCE
Data rejestracji 27 paź 2008 (16 lat temu) 27 paź 2008
Data usunięcia 22 mar 2022 22 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 17A, KIELCE, 25-314, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 768500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIALIDIA ANNA SOŁTYSIK-KAMIŃSKA
Beneficjent
RAFAŁ ANDRZEJ SZCZUKOCKI
reprezentant
BARTŁOMIEJ PAWEŁ OSTRĘGA
reprezentant
Wspólnik
2008-10-27
2022-03-22
1537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 768 500,00 ZŁ
85165999300000
Wspólnik
2008-10-27
2015-02-27
46 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 23 000,00 ZŁ
29281967600000
ZBIGNIEW BOGUSŁAW BAJOR
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2016-07-11
HUBERT KONSTANTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2016-07-11
DARIUSZ WIERDAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2014-06-30
ANDRZEJ TOMASZ WITEK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-30
2016-07-11
LIDIA ANNA SOŁTYSIK-KAMIŃSKA
Beneficjent
POSIADA 71,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CENTERMED SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 88,76 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CENTERMED KIELCE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ ANDRZEJ SZCZUKOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-15
2021-09-24
ANDRZEJ TOMASZ WITEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2011-09-15
BARTOSZ ROBERT STEMPLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-27
2011-09-15
RAFAŁ ANDRZEJ SZCZUKOCKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2011-09-15
ANDRZEJ TOMASZ WITEK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-15
2013-10-01
BARTŁOMIEJ OSTRĘGA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2022-03-22
2008-10-27
2019-06-25
PIEKOSZOWSKA, 126, KIELCE, 25-632, KIELCE, POLSKA
2019-06-25
2020-06-25
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 17 A, KIELCE, 25-314, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie