KRS 0000043797
NIP7122686605
REGON43229956200000
NazwaCENTERMED LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTERMED LUBLIN
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 25 mar 2021 25 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WETERANÓW, 46, LUBLIN, 20-044, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO-LUBLIN@CENTERMED.PL
Dane podatkowe
NIP 7122686605
data rejestracji 01 sty 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAJOLANTA WOŹNIAK
Beneficjent
JOLANTA WOŹNIAK
reprezentant
ANDRZEJ TOMASZ WITEK
Wspólnik
2004-01-28
2006-12-13
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-01-27
2006-02-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
85165999300000
Wspólnik
2006-02-09
2009-01-13
264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.000 ZŁ
27659440000000
JAROSŁAW MAKARY SZPONAR
Wspólnik
2007-04-06
2013-11-25
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LIDIA SOŁTYSIK KAMIŃSKA
Wspólnik
2009-01-13
2013-11-25
364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.000,00 ZŁ ( SŁOWNIE: STO OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
Wspólnik
2013-11-25
2021-03-25
3975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 987 500 ZŁ. (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
85165999300000
BOGUMIŁA ŁABAREWICZ KOSTRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2007-06-05
KRZYSZTOF TOMASZ ŁACEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2005-04-14
ANDRZEJ JACEK POLESZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2006-07-13
DARIUSZ WIERDAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2013-11-25
JAROSŁAW MAKARY SZPONAR
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2015-10-13
WOJCIECH SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2015-10-13
ANNA KĘPA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2015-10-13
BARBARA KRYSTYNA GOSŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2007-06-05
EWA MARIA DROZD STYK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2007-06-05
MIROSŁAW STYK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2015-10-13
KRZYSZTOF TOMASZ ŁACEK
Prokurent
2015-10-13
2021-03-25
SAMOISTNA
JOLANTA WOŹNIAK
Beneficjent
LIDIA SOŁTYSIK KAMIŃSKA POSIADA 71,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CENTERMED SP ZO.O. Z SIEDZIBĄ W TANOWIE, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 95,425% UDZIAŁÓW W CENTERMED LUBLIN SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANZAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF TOMASZ ŁACEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-12
2004-01-28
IRENEUSZ WACŁAW KOZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-12
2004-01-28
ANNA DANUTA PIĄTKOWSKA KŁOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-12
2004-01-28
WOJCIECH SZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2005-04-14
KAMIL PIOTR UMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2005-04-14
KRZYSZTOF TOMASZ ŁACEK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2007-06-05
KRZYSZTOF TOMASZ ŁACEK
WICEPREZES
2007-06-05
2015-10-13
ANDRZEJ TOMASZ WITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-14
2007-06-05
JOLANTA WOŹNIAK
WICEPREZES
2007-06-05
2015-10-13
ANDRZEJ TOMASZ WITEK
PREZES
2007-06-05
2015-10-13
2001-09-12
2001-09-18
"SPECJAL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2009-01-13
"SPECIAL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-13
2015-10-13
"CENTERMED LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie