KRS 0000314149
NIP5252431311
REGON14149128200000
NazwaJ.J. WAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ.J. WAGNER
Data rejestracji 29 wrz 2008 (16 lat temu) 29 wrz 2008
Data usunięcia 10 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50010,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252431311
data rejestracji 25 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #237 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCHMARCO COLLELUORI
Beneficjent
1971-10-04
KATIA COLLELUORI
Beneficjent
1968-10-14
ADELCO COLLELUORI
Beneficjent
1970-01-21
STANISŁAW WIĘCEK
reprezentant
1946-06-21
MARIANO PASQUALONI
Wspólnik
2008-09-29
2008-11-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
BERNARDO CARTONI
Wspólnik
2008-09-29
2008-11-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
GIOVANNA PROIA
Wspólnik
2008-09-29
2008-11-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
SERKOLL ANSTALT
Wspólnik
2008-11-07
2017-01-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
TIRIAN ANSTALT
Wspólnik
2008-11-07
2017-01-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
CEFALO ANSTALT
Wspólnik
2008-11-07
2017-01-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
ADELCO COLLELUORI
Wspólnik
2017-01-25
2020-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.670,00 ZŁ.
1970-01-21
KATIA COLLELUORI
Wspólnik
2017-01-25
2020-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.670,00 ZŁ.
1968-10-14
MARCO COLLELUORI
Wspólnik
2017-01-25
2020-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.670,00 ZŁ.
1971-10-04
STANISŁAW WIĘCEK
Likwidator
2019-08-27
2020-08-10
1946-06-21
MARCO COLLELUORI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KATIA COLLELUORI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADELCO COLLELUORI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A)PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCO MAZZOCCHI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-29
2017-01-25
STANISŁAW WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2019-08-27
1946-06-21
2008-09-29
2019-08-27
J.J. WAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-29
2017-01-25
AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie