KRS 0000522808
NIP5252596733
REGON14745693800000
Nazwa057LT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa057LT
Data rejestracji 08 wrz 2014 (10 lat temu) 08 wrz 2014
Data usunięcia 20 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252596733
data rejestracji 03 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEMANUELE JACOPO MARIA SANDRI
Beneficjent
1969-12-20
MATTEO GELMETTI
Beneficjent
1969-01-25
EMANUELE JACOPO MARIA SANDRI
reprezentant
1969-12-20
MATTEO GELMETTI
reprezentant
1969-01-25
CRISTIANO CHESINI
Wspólnik
2014-09-08
2022-09-20
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
MATTEO GELMETTI
Wspólnik
2014-09-08
2022-09-20
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ
1969-01-25
EMANUELE JACOPO MARIA SANDRI
Wspólnik
2014-09-08
2022-09-20
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ
1969-12-20
STANISŁAW WIĘCEK
Likwidator
2021-07-28
2022-09-20
1946-06-21
EMANUELE JACOPO MARIA SANDRI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MATTEO GELMETTI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MATTEO GELMETTI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-08
2021-07-28
1969-01-25
EMANUELE JACOPO MARIE SANDRI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-08
2021-07-28
2014-09-08
2021-07-28
057LT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-08
2014-09-30
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-30
2018-12-07
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie