KRS 0000313928
NIP5252431328
REGON14149126000000
NazwaP. PARKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaP. PARKER
Data rejestracji 22 wrz 2008 (16 lat temu) 22 wrz 2008
Data usunięcia 06 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50010,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMARIANO POSQUALONI
Wspólnik
2008-09-22
2008-11-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
BERNARDO CARTONI
Wspólnik
2008-09-22
2008-11-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
GIOVANNA PROIA
Wspólnik
2008-09-22
2008-11-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670 ZŁOTYCH
CEFALO ANSTALT
Wspólnik
2008-11-05
2014-08-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670,- ZŁOTYCH
TIRIAN ANSTALT
Wspólnik
2008-11-05
2014-08-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670,- ZŁOTYCH
SERKOLL ANSTALT
Wspólnik
2008-11-05
2014-08-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.670,- ZŁOTYCH
MARCO MAZZOCCHI
Wspólnik
2014-08-26
2016-12-06
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25005,00 ZŁ.
JOANNA SOKOŁOWSKA
Wspólnik
2014-08-26
2016-12-06
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25005,00 ZŁ.
MARCO MAZZOCCHI
Likwidator
2016-01-26
2016-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCO MAZZOCCHI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-22
2014-08-26
JOANNA SOKOŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-26
2016-01-26
2008-09-22
2016-01-26
P. PARKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie