KRS 0000313850
NIP5010056418
REGON02080011000000
NazwaELMECH METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMECH METAL
Data rejestracji 18 wrz 2008 (16 lat temu) 18 wrz 2008
Data usunięcia 06 mar 2023 06 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLONOWA, 6, ZABÓR, 66-003, ZABÓR, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ELMECHMETAL.COM
Dane podatkowe
NIP 5010056418
data rejestracji 06 sie 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWMATEUSZ WINNICZUK
Beneficjent
JACEK DZIĘCOŁ
Beneficjent
ŁUKASZ DZIĘCIOŁ
Beneficjent
JACEK DZIĘCOŁ
reprezentant
JACEK EDWARD KANIA
Wspólnik
2008-09-18
2014-04-18
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JACEK DZIĘCIOŁ
Wspólnik
2014-04-18
2023-03-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
MATEUSZ WINNICZUK
Wspólnik
2016-01-27
2023-03-06
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
ŁUKASZ DZIĘCIOŁ
Wspólnik
2016-01-27
2023-03-06
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
MATEUSZ WINNICZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK DZIĘCOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ DZIĘCIOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADDKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,-ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JACEK DZIĘCIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2020-11-30
JACEK EDWARD KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-18
2014-04-18
2008-09-18
2014-04-18
PODWALE, 47, GÓRA, 56-200, GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie