KRS 0000043743
REGON97800909600000
NazwaMOST-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOST-BROKER
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 19 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO, 19, SŁAWA, 67-410, SŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASŁAWOMIR MŁODZIENIAK
Wspólnik
2001-09-17
2003-01-17
25 UDZIAŁÓW
MARTA URSZULA MŁODZIENIAK
Wspólnik
2001-09-17
2003-07-18
25 UDZIAŁÓW
JACEK DZIĘCIOŁ
Wspólnik
2003-01-17
2003-07-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
SZYMON ZACHMOST
Wspólnik
2003-07-18
2017-06-19
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48000,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW BERNARD MŁODZIENIAK
Prokurent
2003-01-17
2003-07-18
SAMOISTNA
MARTA URSZULA MŁODZIENIAK
Prokurent
2003-01-17
2003-07-18
SAMOISTNA
AGNIESZKA ZDZISŁAWA WOJTACKA
Prokurent
2003-07-18
2017-06-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ OSÓB POWOŁANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW NA CZAS NIEOKREŚLONY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW BERNARD MŁODZIENIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-17
2003-01-17
JACEK DZIĘCIOŁ
PREZES
2003-01-17
2017-06-19
2001-09-17
2003-01-17
"ALBION-BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE
2001-09-17
2003-01-17
BOH. WESTERPLATTE, 11, ZIELONA GÓRA, 65-034, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie