KRS 0000311049
NIP6172171653
REGON30078227500000
NazwaBIOGAZ-JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOGAZ-JAROCIN
Data rejestracji 04 sie 2008 (16 lat temu) 04 sie 2008
Data usunięcia 05 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO DUCHA, 120, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEKJANUSZ WOJTCZAK
Wspólnik
2008-08-04
2024-07-05
316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.800,00 ZŁ
BOGDAN WŁADYSŁAW WOLIŃSKI
Wspólnik
2008-08-04
2024-07-05
212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.600,00 ZŁ
JOHANNES GÜNTHER GEHLENBORG
Wspólnik
2008-08-04
2015-08-10
316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.800,00 ZŁ
NICOLAUS HANNEKEN
Wspólnik
2008-08-04
2015-08-10
316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.800,00 ZŁ
NEF FÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG
Wspólnik
2008-08-04
2024-07-05
1.368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.400,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JANUSZ WOJTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2013-09-16
WALDEMAR RICHARD PLOTTNIK
VICE PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2015-05-27
ZDZISŁAW ROMAN ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-16
2019-12-23
ZDZISŁAW ROMAN ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-11-19
2024-07-05
2008-08-04
2019-12-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-04
2019-12-23
BIOGAZ-JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-04
2011-09-08
DŁUGA, 44, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
2011-09-08
2019-12-23
ŚWIĘTEGO DUCHA, 120, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie