KRS 0000308279
NIP1080010827
REGON14158129800000
NazwaTSR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTSR POLAND
Data rejestracji 15 lip 2008 (16 lat temu) 15 lip 2008
Data usunięcia 23 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATSR RECYCLING HOLDING GMBH
Wspólnik
2008-07-15
2014-09-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JÖRGEN JOHANNES JOZEPH SASSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-15
2010-09-08
HANS-WALTER HENN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-08
2012-05-14
JÖRGEN JOHANNES JOSEPH SASSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-14
2014-09-23
CHRISTOPH SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-14
2014-09-23
2008-07-15
2008-08-22
TSR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie