KRS 0000055126
NIP5862073695
REGON19260619100000
NazwaPORTMETAL GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPORTMETAL GDYNIA
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 12 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA, 1D, GDYNIA, 81-339, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO-POLAND@KUUSAKOSKI.COM
Dane podatkowe
NIP 5862073695
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICHKUUSAKOSKI OY
Wspólnik
2001-10-22
2018-07-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-07-02
2019-04-04
10 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36882676900000
Wspólnik
2019-04-04
2019-09-12
10 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
34079975800000
KAMILA BARBARA WIERZGACZ
Prokurent
2007-07-19
2009-09-09
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ ZBIGNIEW ŻUROWICZ
Prokurent
2007-07-19
2016-01-26
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ZBIGNIEW ŻUROWICZ
Likwidator
2016-01-26
2017-12-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
TIMO KUUSAKOSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-09
2010-11-10
PERTTI MOILANEN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2003-07-22
TERO TAPANI PAJUNEN
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-10-14
2003-07-22
TERO TAPANI PAJUNEN
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-07-22
2005-11-09
TERO TAPANI PAJUNEN
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2005-11-09
2006-04-25
OLLI-PEKKA VAARA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2005-11-09
2006-10-26
VESA-ANTTI SAMELA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2005-11-09
2007-07-19
DANEL TUUSIS
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2005-11-09
2009-02-06
TIMO PIEKKARI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-10-26
2009-09-09
RIITTA MARJAANA PALOMÄKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-02-06
2009-09-09
2001-10-22
2004-09-22
KUUSAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-22
2016-01-26
KUUSAKOSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-26
2017-12-05
KUUSAKOSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-10-22
2004-01-09
WASZYNGTONA, 34/36, GDYNIA, 81-342, GDYNIA, POLSKA
2004-01-09
2005-01-18
WĘGLOWA; NABRZEŻE DUŃSKIE, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie