KRS 0000307965
NIP7251975642
REGON10053054500000
NazwaMATTEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HELENÓW PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMATTEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HELENÓW PARK
Data rejestracji 11 cze 2008 (16 lat temu) 11 cze 2008
Data usunięcia 30 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres REWOLUCJI 1905 R, 49, M. ŁÓDŹ, 90-215, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7251975642
data rejestracji 20 cze 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2008-06-11
2014-10-03
14087888900000
TOMASZ MACIEJ MORAWSKI
Wspólnik
2008-06-11
2011-08-25
Wspólnik
2011-08-25
2020-04-30
14116153800000
Wspólnik
2011-08-25
2020-04-30
14118276000000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ MATTEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-11
2011-08-25
14076445300000
Członek Organu Reprezentacji
2011-08-25
2020-04-30
14116153800000
2008-06-11
2008-06-30
MAYA INVESTEMNTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HELENÓW PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-06-30
2008-11-19
MAYA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HELENÓW PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-11-19
2011-08-25
MAYA TEEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HELENÓW PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-06-11
2010-06-16
KOŚCIUSZKI, 80/82, M. ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-06-16
2011-10-25
GDAŃSKA, 91/93, M. ŁÓDŹ, 90-613, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie