KRS 0000021290
NIP7270033119
REGON47085876000000
Nazwa"MOVIE- MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOVIE- MAX
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 247167,20 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9252B OCHRONA ZABYTKÓWDANTOM HOLDING B.V.
Wspólnik
2001-06-22
2019-06-28
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 244.720,00 ZŁ.
DOMINIK KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI RETTINGER
Wspólnik
2002-12-04
2007-02-09
404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.866,88 ZŁ
TOMASZ MACIEJ MORAWSKI
Prokurent
2001-06-22
2019-06-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI- UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DOMINIK KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI RETTINGER
PREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2005-10-10
MARTA JEŁOWICKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2006-07-13
JACEK KRZYSZTOF SCHMIDT
PREZES ZARZĄDU
2006-07-13
2019-06-28
2001-06-22
2002-03-04
ZAMENHOFA, 5, ŁÓDŹ, 90- 431, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie