KRS 0000010756
REGON47142980100000
Nazwa"FARMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFARMACO
Data rejestracji 28 maj 2001 (23 lata temu) 28 maj 2001
Data usunięcia 27 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYLNA, 5, ŁÓDŹ, 90-348, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCHDANTOM HOLDING B.V.
Wspólnik
2001-05-28
2008-02-27
1.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PAWEŁ BEDNAREK
Wspólnik
2001-05-28
2004-01-30
399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.500,00 ZŁOTYCH
URSZULA ZOFIA BEDNAREK
Wspólnik
2001-05-28
2004-01-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
TOMASZ MACIEJ MORAWSKI
Wspólnik
2002-09-11
2003-06-26
574 (PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 287.000,00 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ MACIEJ MORAWSKI
Prokurent
2001-05-28
2006-05-29
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF PAWEŁ BEDNAREK
Prokurent
2001-05-28
2004-03-09
PROKURA SAMOISTNA
JAN ZIENKIEWICZ
Powiernik
2005-12-09
2008-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I KAŻDY PROKURENT - JEDNOOSOBOWO.
TERESA MARTA ŚLIWONIK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2005-10-18
MARTA JEŁOWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-18
2008-02-27
DANIELA GRODZICKA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-28
2001-12-19
DANUTA MAŁGORZATA MORAWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-28
2001-12-19
DANUTA MAŁGORZATA MORAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2004-10-18
2001-05-28
2008-02-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-28
2008-02-27
"FARMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-28
2008-02-27
TYLNA, 5, ŁÓDŹ, 90-348, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-05-28
2008-02-27
2442Z - PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH
2001-05-28
2008-02-27
2451Z - PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2001-05-28
2008-02-27
2452Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2001-05-28
2008-02-27
5146Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2001-05-28
2008-02-27
523 - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
2001-05-28
2008-02-27
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2001-05-28
2008-02-27
7031Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
2001-05-28
2008-02-27
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-05-28
2008-02-27
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-05-28
2008-02-27
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie