KRS 0000305009
NIP9512255759
REGON14144102500000
NazwaEIH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEIH
Data rejestracji 19 maj 2008 (16 lat temu) 19 maj 2008
Data usunięcia 22 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 26, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJARKADIUSZ ANTONI MUCHOWICZ
Wspólnik
2008-05-19
2012-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
SZYMON KIERKOWSKI
Wspólnik
2008-05-19
2012-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
BEJERA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2012-01-09
2023-09-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT FAŁKOWSKI
Kurator
2015-03-02
2016-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
ARKADIUSZ ANTONI MUCHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2013-01-09
SZYMON KIERKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2013-01-09
2008-05-19
2012-01-09
EUROPE INVEST HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-19
2008-06-25
ALEJA WYZWOLENIA, 10, WARSZAWA, 00-570, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-25
2010-03-17
PUŁAWSKA, 479, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-17
2012-01-09
AL. WYZWOLENIA, 10, WARSZAWA, 00-570, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie