KRS 0000302253
NIP6342678263
REGON24089715100000
NazwaMAŁA ENERGETYKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAŁA ENERGETYKA
Data rejestracji 10 kwi 2008 (16 lat temu) 10 kwi 2008
Data usunięcia 16 mar 2012 16 mar 2012
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres AL.KORFANTEGO, 83, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESTANISŁAW CZESŁAW ŁAKOMSKI
Likwidator
2011-11-03
2012-03-16
WALDEMAR TOMASZ PODKOŚCIELNY
Likwidator
2011-11-03
2012-03-16
JANUSZ JÓZEF KASZA
Likwidator
2011-11-03
2012-03-16
JACEK MARCIN RURAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-10
2012-03-16
JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-10
2012-03-16
DARIUSZ MAREK NOCOŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-10
2012-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW ,UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.
STANISŁAW CZESŁAW ŁAKOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-10
2011-11-03
WALDEMAR TOMASZ PODKOŚCIELNY
ZASTĘPCA PREZESA
2008-04-10
2011-11-03
JANUSZ JÓZEF KASZA
ZASTĘPCA PREZESA
2008-04-10
2011-11-03
2008-04-10
2011-11-03
MAŁA ENERGETYKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie