KRS 0000196048
NIP6340195603
REGON27056371600000
Nazwa"ELAN GMBH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELAN GMBH
Data rejestracji 01 mar 2004 (21 lat temu) 01 mar 2004
Data usunięcia 11 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KORFANTEGO, 83, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2921Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOSTANISŁAW CZESŁAW ŁAKOMSKI
Wspólnik
2004-03-01
2014-07-11
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ JAN ŁAKOMSKI
Wspólnik
2004-03-01
2014-07-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW CZESŁAW ŁAKOMSKI
Likwidator
2013-03-11
2014-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
STANISŁAW CZESŁAW ŁAKOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-01
2013-03-11
2004-03-01
2013-03-11
"ELAN GMBH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-01
2004-06-24
ŻELAZNA, 9, KATOWICE, 40-952, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie