KRS 0000286334
NIP9282003645
REGON08020278000000
NazwaLIMAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIMAN -
Data rejestracji 09 sie 2007 (17 lat temu) 09 sie 2007
Data usunięcia 23 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWSKA, 5, ŁĘKNICA, 68-208, ŁĘKNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5540Z BARY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWMYKHAYLO PAPISH
Wspólnik
2007-08-09
2012-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ
HALYNA KOVALCHUK
Wspólnik
2007-08-09
2012-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ
STEPAN PIDLUZHNYY
Wspólnik
2007-08-09
2012-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ
PETRO IVANITSKYY
Wspólnik
2007-08-09
2012-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ
SVYATOSLAV ZAYATS
Wspólnik
2007-11-20
2012-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7000,00 ZŁ
YURIY BAHAN
Wspólnik
2007-11-20
2012-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7000,00 ZŁ
ANDRIY BAHAN
Wspólnik
2007-08-09
2012-10-23
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8000,00 ZŁ
SVYATOSLAV ZAYATS
Likwidator
2011-08-12
2012-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRIY BAHAN
PREZES ZARZĄDU
2007-08-09
2011-08-12
MYKHAYLO PAPISH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2011-08-12
HALYNA KOVALCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2011-08-12
STEPAN PIDLUZHNYY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2011-08-12
PETRO IVANITSKYY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2011-08-12
SVYATOSLAV ZAYATS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2011-08-12
YURIY BAHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2011-08-12
2007-08-09
2011-08-12
LIMAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie