KRS 0000263405
NIP9282063357
REGON08012668700000
NazwaBUDIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDIMAX
Data rejestracji 06 wrz 2006 (18 lat temu) 06 wrz 2006
Data usunięcia 18 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. RYNEK, 8, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9282063357
data rejestracji 01 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHKATARZYNA EWA KAWECKA
Beneficjent
PAWEŁ KAWECKI
Beneficjent
KATARZYNA EWA KAWECKA
zgłaszający - likwidator
WASYL BILYK
Wspólnik
2006-09-06
2010-11-25
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
LESYA BILYK
Wspólnik
2006-09-06
2010-11-25
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
PETRO IVANITSKYY
Wspólnik
2010-11-25
2019-09-09
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
VOLODYMYR SHTYBEL
Wspólnik
2010-11-25
2019-09-09
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ
PAWEŁ KAWECKI
Wspólnik
2019-09-09
2022-05-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
KATARZYNA KAWECKA
Wspólnik
2019-09-09
2022-05-18
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
PAWEŁ KAWECKI
Prokurent
2019-09-09
2021-09-30
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA EWA KAWECKA
Likwidator
2021-09-30
2022-05-18
KATARZYNA EWA KAWECKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ KAWECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI.
GRAŻYNA REUTER
PREZES ZARZĄDU
2019-09-09
2021-09-30
VASYL BILYK
DYREKTOR ZARZĄDU
2006-09-06
2010-11-25
LESYA BILYK
Z-CA DYREKTORA ZARZĄDU
2006-09-06
2010-11-25
VOLODYMYR SHTYBEL
DYREKTOR ZARZĄDU
2010-11-25
2019-09-09
PETRO IVANITSKYY
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2010-11-25
2019-09-09
2006-09-06
2019-09-09
"VALES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-09-09
2021-09-30
BUDIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-06
2013-07-03
141, SIENIAWA ŻARSKA, 68-213, LIPINKI ŁUŻYCKIE, POLSKA
2013-07-03
2018-01-04
XX-LECIA, 18, ŁĘKNICA, 68-208, ŁĘKNICA, POLSKA
2018-01-04
2019-09-09
UL. GRANICZNA, 18, ŁĘKNICA, 68-208, ŁĘKNICA, POLSKA
2019-09-09
2020-03-13
UL. PODCHORĄŻYCH, 8, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie