KRS 0000086740
NIP9281140570
REGON97038103400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WIKTORIA JOINT VENTURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WIKTORIA JOINT VENTURE"
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 05 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁA, 13, ŁĘKNICA, 68 - 208, ŁĘKNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5540Z BARY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWEDUARD PYATKEVYCH
Likwidator
2014-05-27
2015-01-05
VIKTOR OSIVSKYY
Wspólnik
2004-02-16
2015-01-05
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6200,00 ZŁ.
OLEKSANDR SKRYLOV
Wspólnik
2004-02-16
2009-09-15
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6200,00 ZŁ.
ROMAN ARTYUSHENKO
Wspólnik
2004-02-16
2005-08-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ.
EDUARD PYATEVYCH
Wspólnik
2004-02-16
2015-01-05
122 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.200 ZŁ
ANDRYI SHURYN
Wspólnik
2004-02-16
2005-08-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ.
ARTUR YARISH
Wspólnik
2005-08-08
2015-01-05
122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 12200,00 ZŁ
VADYM PURCHELA
Wspólnik
2002-01-29
2015-01-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ.
ANDRIY PANAS
Wspólnik
2002-01-29
2011-06-01
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6100,00 ZŁ.
IVAN MIKHAYLOW
Wspólnik
2002-01-29
2011-06-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ.
SVYATOSLAV ZAYATS
Wspólnik
2002-01-29
2007-12-21
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5200,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO SZEŚCIU OSÓB. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. ZARZĄD SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100000,00 ZŁ, CHYBA ŻE DLA DANEJ CZYNNOŚCI KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB UMOWA SPÓŁKI WYMAGA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
ANDRIY PANAS
DYREKTOR
2002-01-29
2004-02-16
OLEKSANDR SKRYLOV
ZASTĘPCA DYREKTORA
2002-01-29
2009-09-15
LIUBOMYR SMOTRYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-26
2014-05-27
VOLODYMYR HEDZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-02-16
2014-05-27
1990-02-27
VIKTOR OSIVSKYY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-16
2014-05-27
ROMAN ARTYUSCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-16
2005-08-08
EDUARD PYATEVYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-16
2014-05-27
ANDRIY SHURYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-16
2005-08-08
ARTUR YARISH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-08
2014-05-27
2002-01-29
2014-05-27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIKTORIA JOINT VENTURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie