KRS 0000284735
NIP6222644712
REGON30060127900000
NazwaCONTRAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONTRAST
Data rejestracji 12 lip 2007 (17 lat temu) 12 lip 2007
Data usunięcia 02 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. IGNACEGO JANA SKORUPKI, 1B, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17909000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTRAST@CONTRAST-OSTROW.PL
Dane podatkowe
NIP 6222644712
data rejestracji 03 wrz 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2007-07-12
2009-04-17
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
63968838400000
ZDZISŁAW JAN STACHOWIAK
Wspólnik
2007-07-12
2011-04-28
1.075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 537.500,00 ZŁ
Wspólnik
2009-04-17
2019-12-02
35.818 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.909.000,00 ZŁ
63968838400000
MARCIN PAWEŁ JAKUBOWSKI
Prokurent
2007-08-30
2009-03-25
PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU - ZDZISŁAWEM STACHOWIAKIEM
JAKUB MARIA KAYSIEWICZ
Prokurent
2014-01-03
2019-06-27
PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD ŚNIATAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2019-06-27
PIOTR ADAM FORTUNA
Członek Organu Nadzoru
2019-06-27
2019-12-02
SYLWESTER MAKSYMILIAN ŻMIJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-27
2019-12-02
ANDRZEJ GOŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-27
2019-12-02
JUSTYNA MAŁGORZATA STACHOWIAK-LUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2010-08-19
MARCIN JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2007-08-30
TOMASZ CISKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2008-09-03
AGATA NURKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-03
2009-03-25
PAWEŁ ŚNIATAŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2019-06-27
STANISŁAW SZOŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-19
2019-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ZAWSZE SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, WICEPREZESA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ADAM KORYTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2019-12-02
ZDZISŁAW JAN STACHOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2013-02-05
MARCIN JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2016-12-30
TOMASZ CISKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-05
2019-12-02
2007-07-12
2010-08-19
BUDOWLANYCH, 5, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie