KRS 0000281439
NIP5562635870
REGON34035436400000
NazwaTEC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INO 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTEC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INO 1
Data rejestracji 24 maj 2007 (17 lat temu) 24 maj 2007
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KS. ŚCIEGIENNEGO, 3, KATOWICE, 40-114, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5562635870
data rejestracji 14 gru 2007
status Czynny
60109028510000000147216125
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
76109028510000000147216128
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
87109028510000000147216124
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4011Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWOJCIECH WIĘCŁAWEK
Beneficjent
MONIKA PIĄTKIEWICZ
Beneficjent
ANNA CZERKIEWICZ
zgłaszający - inny
Wspólnik
2007-05-24
2009-02-13
34024435100000
WINDPARK INO 1 MANAGEMENT GMBH
Wspólnik
2009-02-13
2016-10-21
WINDPARK INO 1 GMBH & CO. KG
Wspólnik
2009-02-13
2021-02-11
Wspólnik
2019-10-16
2024-07-15
38322094000000
LIDIA MONIKA PACZKOWSKA
Prokurent
2007-05-24
2009-04-22
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH WIĘCŁAWEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MONIKA PIĄTKIEWICZ
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2007-05-24
2009-02-13
34029257400000
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-21
2019-10-16
30213887400000
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-16
2024-07-15
38309944400000
WINDPARK INO 1 MANAGEMENT GMBH
Członek Organu Reprezentacji
2009-02-13
2016-10-21
2007-05-24
2009-02-13
WINDENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, INO 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-02-13
2016-10-21
WINDPARK INO 1 MANAGEMENT GMBH INO 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-10-21
2019-10-16
IN. VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INO 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-05-24
2009-02-13
MAGAZYNOWA, 92, INOWROCŁAW, 89-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2009-02-13
2011-08-24
JAGIELLOŃSKA, 89, SZCZECIN, 70-437, SZCZECIN, POLSKA
2011-08-24
2016-07-19
MALCZEWSKIEGO, 26, SZCZECIN, 71-612, SZCZECIN, POLSKA
2016-07-19
2019-10-16
UL. UŁAŃSKA, 1, POZNAŃ, 60-748, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie