KRS 0000305509
NIP8513060247
REGON32052385900000
NazwaTEC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILNO V SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTEC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILNO V
Data rejestracji 09 maj 2008 (16 lat temu) 09 maj 2008
Data usunięcia 22 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KS. ŚCIEGIENNEGO, 3, KATOWICE, 40-114, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8513060247
data rejestracji 03 lip 2008
status Czynny
17109028510000000147216899
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
43109028510000000147216916
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
92109028510000000147216907
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYWOJCIECH WIĘCŁAWEK
Beneficjent
MONIKA PIĄTKIEWICZ
Beneficjent
ANNA CZERKIEWICZ
zgłaszający - inny
Wspólnik
2008-05-09
2009-07-08
32052380700000
SCE WIND MOGILNO V VERWALTUNGS GMBH
Wspólnik
2009-07-08
2015-02-09
SCE WIND MOGILNO 2008 V GMBH & CO.KG
Wspólnik
2009-07-08
2021-08-02
Wspólnik
2019-11-28
2024-07-22
38322094000000
WOJCIECH WIĘCŁAWEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MONIKA PIĄTKIEWICZ
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENATRIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-09
2009-07-08
32052380700000
SCE WIND MOGILNO V VERWALTUNGS GMBH
Członek Organu Reprezentacji
2009-07-08
2015-02-09
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-09
2019-11-28
30213887400000
Członek Organu Reprezentacji
2019-11-28
2024-07-22
38309944400000
2008-05-09
2009-07-08
"VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW MOG 5" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-07-08
2015-02-09
"SCE WIND MOGILNO V VERWALTUNGS GMBH" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-02-09
2019-11-28
IN.VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILNO V SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-05-09
2008-07-09
FABRYCZNA, 4, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
2008-07-09
2009-10-29
JAGIELLOŃSKA, 89, SZCZECINIE, 70-437, SZCZECIN, POLSKA
2009-10-29
2010-08-13
KOMBATANTÓW, 34, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2010-08-13
2015-02-09
SŁOWIAŃSKA, 57, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
2015-02-09
2015-06-10
UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 43, POZNAŃ, 60-751, POZNAŃ, POLSKA
2015-06-10
2019-04-10
UL. WIĘZIENNA, 21, WROCŁAW, 50-118, WROCŁAW, POLSKA
2019-04-10
2019-07-25
UL. ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2019-07-25
2019-11-28
UL. UŁAŃSKA, 1, POZNAŃ, 60-748, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie