KRS 0000287807
NIP9671297397
REGON34049820600000
NazwaSTAURIMINOS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRU 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTAURIMINOS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRU 4
Data rejestracji 26 wrz 2007 (17 lat temu) 26 wrz 2007
Data usunięcia 03 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres NASYPOWA, 14, BYDGOSZCZ, 85-342, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9671297397
data rejestracji 30 wrz 2008
status Czynny
03109028510000000150030927
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
09109028510000000150030819
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
11109028510000000150030783
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
16109028510000000150030887
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
27109028510000000150030883
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
28109028510000000150030865
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
30109028510000000150030829
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
36109028510000000150030915
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
42109028510000000150030807
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
53109028510000000150030900
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWILLIAM BLAASSE
Beneficjent
1963-12-03
CONOR MCMANUS
Beneficjent
1985-09-24
ALLARD RUIJS
Beneficjent
1972-04-05
GIJS JORIS VOSKUYL
Beneficjent
1980-12-01
NADIRA ZAÏNA AZIMAN KARIM
Beneficjent
1974-03-05
IDREES ALTAF
Beneficjent
1996-06-26
IDREES ALTAF
zgłaszający - członek zarządu
1996-06-26
EWELINA SZULC
zgłaszający - prokurent
SABOWIND GMBH
Wspólnik
2007-09-26
2021-08-27
DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS 2 B.V.
Wspólnik
2021-08-27
2022-06-03
Wspólnik
2021-08-27
2022-06-03
38678774200000
LIDIA MONIKA PACZKOWSKA
Prokurent
2007-09-26
2021-08-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ, TO JEST KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - STAURIMINOS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO KTÓREGO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2007-09-26
2021-08-27
34029257400000
Członek Organu Reprezentacji
2021-08-27
2022-06-03
38678774200000
2007-09-26
2008-10-01
WINDENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZA 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-10-01
2021-08-27
WINDENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRU 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-09-26
2008-07-17
MAGAZYNOWA, 92, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2008-07-17
2009-05-26
STEFANA OKRZEI, 10, BYDGOSZCZ, 85-317, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie